-
王锋
王锋,男,1964年9月出生,汉族,湖北英山人,1986年7月参加工作,1996年7月加入中国共产党,博士研究生学历,工学博士,二级教授,硕士研究生导师。享受湖北省政府专项津贴专家、中国教育技术研究会信息技术教育专业委员会常务理事、湖北省高等学校教育技术研究会副会长、华中师范大学、武汉工程大学兼职硕士导师、国家级“传媒与艺术实验教学中心”主任、教育部教育技术学特色专业负责人、湖北省省级“教育技术学教学团队”负责人、湖北省教育厅中青年科技创新团队负责人。
2020-01-03 14:31 -
汪晓凌
汪晓凌,男,1965年1月生,湖北浠水人,本科学历,中共党员,副教授。
2020-01-03 14:23 -
马志斌
马志斌,男,汉族,1968年7月出生,湖北省京山县人,1994年7月参加工作。博士研究生学历,工学博士学位,教授,博士研究生导师。现任黄冈师范学院副校长。
2020-01-03 14:20 -
彭锦
彭锦,男,汉族,1961年出生,湖北省麻城市人,1981年参加工作,1997年加入中国共产党,博士研究生学历,理学博士学位,二级教授。黄冈师范学院硕士研究生导师,华中师范大学兼职博士研究生导师,上海师范大学等6所大学兼职硕士研究生导师、客座教授。现任黄冈师范学院党委常委、副校长。
2020-01-03 14:16 -
陈向军
陈向军,男,汉族,湖北荆门人,1966年6月生,在职硕士研究生学历,管理学博士学位,教授,硕士研究生导师,中南财经政法大学合作博士研究生导师,湖北省优秀教师。1991年7月参加工作,1991年3月加入中国共产党。曾任湖北商业高等专科学校贸易经济系主任,湖北经济学院工商管理学院副院长、信息管理学院常务副院长、物流与工程管理学院院长、工商管理学院院长、科研处处长,湖北经济学院副院长、党委常委。现任黄冈师范学院党委副书记、校长。
2020-01-03 14:12 -
王立兵
王立兵,男,汉族,湖北广水人,1965年6月生,硕士研究生学历,哲学硕士学位,1990年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党,现任黄冈师范学院党委书记。
2020-01-03 14:08 -
满宝元
满宝元,汉族,山东平度人,1961年11月生,中共党员,工学博士,教授,博士生导师。山东师范大学党委常委、副校长。负责本科教学、招生就业、学生创新创业、实验室与设备、继续教育等方面工作;分管教务处、招生就业处(创新创业学院)、实验室与设备管理处、继续教育学院;协助分管学生工作。联系数学与统计学院、物理与电子科学学院、地理与环境学院(山东省可持续发展研究中心)。
2020-01-03 11:47 -
王洪禹
王洪禹,汉族,山东广饶人,1965年4月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师。山东师范大学党委常委、副校长。负责人事人才、后勤服务、基础教育等方面工作;分管人力资源处(党委教师工作部)、人才工作办公室、后勤管理处(后勤党委)、基础教育办公室、附属中学、第二附属中学、附属小学、山东师大基础教育集团,协助分管对外合作发展办公室(校友工作办公室)。联系历史文化学院、公共管理学院(中德莱布尼茨研究中心)。
2020-01-03 11:44 -
姚东方
姚东方,汉族,山东兰陵人,1960年10月生,中共党员。山东师范大学党委常委、纪委书记。主持纪委工作,负责党风廉政建设、纪检监察工作;分管纪委办公室、监察室。
2020-01-03 11:43 -
张文新
张文新,汉族,山东青州人,1962年11月生,中共党员,教育学(心理学)博士,教授、博士生导师。山东师范大学党委副书记、山东省社会科学联合会副主席(不驻会)。负责机关和直属单位党委、统战、离退休、研究生教育、学位点建设、国际交流与合作、工会、妇委会、体育运动委员会等方面工作;分管机关党委、直属单位党委、党委统战部、离退休工作处(老干部党总支)、研究生院(研究生工作部)、国际交流与合作处、工会(妇委会)。联系国际教育学院(留学生工作办公室)、音乐学院、心理学院。
2020-01-03 11:41 -
曾庆良
曾庆良,汉族,山东高密人,1964年1月生,中共党员,二级教授,博士生导师。山东师范大学党委副书记、校长。主持学校行政全面工作。负责发展规划、学科建设、审计、对外合作发展等方面工作;分管校长办公室(督查督办工作办公室)、发展规划与学科建设处、审计处、对外合作发展办公室(校友工作办公室)。联系文学院、化学化工与材料科学学院(精细化学品清洁生产工程研究中心)。
2020-01-03 11:33 -
商志晓
商志晓,汉族,山东莒县人,1959年10月生,中共党员,法学博士,教授,博士生导师。党的十八大代表,第十届、十一届山东省委委员,山东省人大教科文卫委员会副主任委员。山东师范大学党委书记。主持学校党委全面工作。负责党的建设、干部、组织等方面工作;分管党委办公室(保密工作室)、党委组织部(党校)。
2020-01-03 11:31 -
严新平
严新平,1959年7月生,江西省莲花县人,中共党员。1982年毕业于武汉水运工程学院船机制造及修理专业,获学士学位;1987年武汉水运工程学院船舶机械制造与修理硕士研究生毕业,获硕士学位;1997年西安交通大学机械学博士研究生毕业,获博士学位。现为智能交通系统研究中心和能源与动力工程学院博士生导师;是交通运输工程和船舶与海洋工程学科带头人;担任国家水运安全工程技术研究中心、智能航运与海事安全国际科技合作基地、内河智能航运交通运输业协同创新平台主任;兼任国际航运协会(PIANC)内河智能航运工作组专家、教育部科技委能源与交通学部副主任、国务院学位委员会交通运输工程学科评议组成员等。
2020-01-03 11:26 -
张联盟
张联盟教授1955年1月生,湖北天门人,汉族,1978年毕业于武汉理工大学复合材料专业,1986年获武汉理工大学材料学工学硕士学位,1997年获日本东北大学材料物性学工学博士学位。现任武汉理工大学材料学科首席教授、博士生导师、特种功能材料技术教育部重点实验室主任,兼任中国硅酸盐学会副理事长、国务院学位委员会学科评议组成员、教育部科技委员会/国防学部委员以及国际梯度材料顾问委员会(IAC-FGM)委员等。
2020-01-03 11:24 -
姜德生
姜德生,1975年毕业于武汉工业大学,并于1985年赴法国昂热大学研修非线性光学。1990年至今任光纤传感技术研究中心主任。现为武汉理工大学首席教授、博士生导师,享受国务院津贴专家。
2020-01-03 11:23